Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 1 luglio 1963 al 17 novembre 1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
Diventa
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI (accorpamento)
Composizione dal 4 marzo 1965 al 19 maggio 1965
Aderisce
Gianni Savoldi
Presidente
Mauro Ferri
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Vicepresidente
Francesco Principe
dal 01.01.1965 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Membri del c.d.
Franco Zappa
dal 01.01.1964 al 31.12.1965
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Riccardo Fabbri
dal 01.01.1964 al 17.11.1966
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Stefano Servadei
dal 01.01.1964 al 17.11.1966
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Silvano Armaroli
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Raffaele Di Primio
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Loris Fortuna
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Alberto Jacometti
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Luciano De Pascalis
dal 01.01.1965 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Stefano Lenoci
dal 01.01.1965 al 17.11.1966
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Segretario
Giorgio Guerrini
dal 01.01.1965 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 17.11.1966
altri membri
Luciano Paolicchi
dal 01.07.1963 al 13.09.1966
Cosimo Abate
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Francesco Albertini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Leonetto Amadei
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Luigi Silvestro Anderlini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Alfredo Baldani Guerra
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Renato Ballardini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Cesare Bensi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Mario Berlinguer
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Luigi Bertoldi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giacomo Brodolini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Venerio Cattani
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Tristano Codignola
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Renato Colombo
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Achille Corona
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Angelo Cucchi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Francesco De Martino
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Libero Della Briotta
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Raffaele Di Nardo
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Natale Di Piazza
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giuseppe Di Vagno
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giuseppe Ferraris
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Beniamino Finocchiaro
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Antonio Giolitti
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Antonio Greppi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Mario Marino Guadalupi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Angelo Landi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Salvatore Lauricella
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Pietro Lezzi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Riccardo Lombardi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giovannino Loreti
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giuseppe Macchiavelli
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giacomo Mancini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Vittorio Marangone
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Nello Mariani
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Vittorio Martuscelli
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Matteo Matteotti
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Maria Vittoria Mezza
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giovanni Mosca
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Carlo Mussa Ivaldi Vercelli
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Pietro Nenni
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Roberto Palleschi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Alessandro Pertini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Giovanni Pieraccini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Fernando Santi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Loris Scricciolo
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Gianni Usvardi
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Aldo Venturini
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Mario Zagari
dal 01.07.1963 al 17.11.1966
Gianni Savoldi
dal 04.03.1965 al 17.11.1966
Storia
Composizione storica
01.07.1963
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 9 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 87 membri
31.12.1963
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 5
1 Segretario lascia l'incarico
01.01.1964
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 8 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
21.01.1964
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
Cessano 25 membri
24.10.1964
Cessa 1 membro
01.01.1965
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
04.03.1965
Aderisce 1 membro
20.05.1965
Aderisce 1 membro
31.12.1965
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
01.01.1966
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
13.09.1966
Cessa 1 membro
14.09.1966
Aderisce 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
Cessano 63 membri
04.06.1968