Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 luglio 1974 al 24 settembre 1974
-
-
Luigi Mariotti
-
dal 27.07.1973 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Michele Achilli
-
dal 30.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Mario Ferri
-
dal 30.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Aldo Spinelli
-
dal 12.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 06.07.1972 al 04.07.1976