Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
Dal 21 gennaio 1964 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 ottobre 1964 al 1 marzo 1965
-
-
Renzo Pigni
-
dal 21.01.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 21.01.1964 al 04.06.1968