Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ POPOLARI-UDEUR
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
POPOLARI-UDEUR
Dal 18 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Nasce da
MISTO-POPOLARI-UDEUR (promozione)
Composizione dal 29 marzo 2007 al 19 giugno 2007
Cessa
Michele Pisacane
Presidente
Mauro Fabris
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Vicepres. vicario
Rocco Pignataro
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidente
Angelo Picano
dal 06.07.2006 al 20.06.2007
Membro dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Segretario
Gino Capotosti
dal 06.07.2006 al 03.03.2008
Membro dal 18.05.2006 al 03.03.2008
Segretario amm.
Pasqualino Giuditta
dal 06.07.2006 al 28.04.2008
Membro dal 18.05.2006 al 28.04.2008
altri membri
Michele Pisacane
dal 18.05.2006 al 29.03.2007
Paolo Del Mese
dal 18.05.2006 al 07.03.2008
Francesco Adenti
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Affronti
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Sandra Cioffi
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Dante d'Elpidio
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Vito Li Causi
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Morrone
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Satta
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Federica Rossi Gasparrini
dal 29.01.2007 al 21.02.2008
Storia
Composizione storica
18.05.2006
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 14 membri
06.07.2006
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
29.01.2007
Aderisce 1 membro
29.03.2007
Cessa 1 membro
20.06.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Vicepresidente lascia l'incarico
21.02.2008
Cessa 1 membro
03.03.2008
1 Segretario lascia l'incarico
Cessa 1 membro
07.03.2008
Cessa 1 membro