Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 6 giugno 2008 al 8 giugno 2008
-
Vengono eletti
-
VicePresidente
Enrico La Loggia,
Marino Zorzato,
Carmelo Briguglio,
Chiara Moroni,
Marcello Taglialatela,
Simone Baldelli,
Maurizio Bianconi,
Domenico Di Virgilio,
Osvaldo Napoli
Membro del c.d.
Luca Bellotti,
Benedetto Della Vedova,
Catia Polidori,
Alessandro Ruben,
Giampiero Catone,
Isabella Bertolini,
Barbara Saltamartini,
Sabatino Aracu,
Maria Teresa Armosino,
Filippo Ascierto,
Lucio Barani,
Emerenzio Barbieri,
Michaela Biancofiore,
Mariella Bocciardo,
Giuseppe Calderisi,
Remigio Ceroni,
Luigi Cesaro,
Nunzia De Girolamo,
Fabio Garagnani,
Giorgio Holzmann,
Amedeo Laboccetta,
Pietro Laffranco,
Luigi Lazzari,
Beatrice Lorenzin,
Giuseppe Francesco Maria Marinello,
Marco Marsilio,
Bruno Murgia,
Antonio Palmieri,
Massimo Parisi,
Mauro Pili,
Giuseppe Romele,
Gianfranco Sammarco,
Giuseppe Scalera,
Michele Scandroglio,
Luigi Vitali
Segretario
Sabatino Aracu,
Pietro Laffranco
Delegato d'aula
Italo Bocchino,
Simone Baldelli
-
-
Italo Bocchino
-
dal 05.05.2008 al 06.05.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 30.07.2010
-
-
Enrico La Loggia
-
dal 06.06.2008 al 06.05.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Marino Zorzato
-
dal 06.06.2008 al 01.06.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 01.06.2010
-
-
Chiara Moroni
-
dal 06.06.2008 al 07.09.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 07.09.2010
-
-
Simone Baldelli
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Osvaldo Napoli
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Luca Bellotti
-
dal 06.06.2008 al 30.07.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 30.07.2010
-
-
Catia Polidori
-
dal 06.06.2008 al 30.07.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 30.07.2010
-
-
Alessandro Ruben
-
dal 06.06.2008 al 30.07.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 30.07.2010
-
-
Giampiero Catone
-
dal 06.06.2008 al 23.09.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 23.09.2010
-
-
Sabatino Aracu
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Filippo Ascierto
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Lucio Barani
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Remigio Ceroni
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Luigi Cesaro
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Fabio Garagnani
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Giorgio Holzmann
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Pietro Laffranco
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Luigi Lazzari
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Marco Marsilio
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Bruno Murgia
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Antonio Palmieri
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Massimo Parisi
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Mauro Pili
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Romele
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Scalera
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Luigi Vitali
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Gianfranco Conte
-
dal 05.05.2008 al 20.05.2009
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Sabatino Aracu
-
dal 06.06.2008 al 26.05.2009
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Pietro Laffranco
-
dal 06.06.2008 al 26.05.2009
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
-
-
Italo Bocchino
-
dal 06.06.2008 al 14.05.2010
Membro
dal 05.05.2008 al 30.07.2010
-
-
Simone Baldelli
-
dal 06.06.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 14.03.2013