Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 maggio 1994 al 13 giugno 1994
-
Vengono eletti
-
Membro del c.d.
Alessandra Bonsanti,
Magda Cornacchione Milella,
Franco Danieli,
Leonardo Domenici,
Anna Finocchiaro,
Maria Rita Lorenzetti Pasquale,
Mimmo Luca',
Giuseppe Lumia,
Paola Manzini,
Giovanna Melandri,
Rosario Olivo,
Mauro Paissan,
Laura Maria Pennacchi,
Umberto Ranieri,
Isaia Sales,
Massimo Scalia,
Livia Turco,
Vincenzo Visco
-
-
Luigi Berlinguer
-
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Luciano Guerzoni
-
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Gianni Mattioli
-
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Fabio Mussi
-
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Diego Novelli
-
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Valdo Spini
-
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
-
-
Franco Danieli
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Anna Finocchiaro
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Mimmo Luca'
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Giuseppe Lumia
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Paola Manzini
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Rosario Olivo
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 16.05.1994 al 08.05.1996
-
-
Mauro Paissan
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Umberto Ranieri
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Isaia Sales
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Massimo Scalia
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Livia Turco
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Vincenzo Visco
-
dal 20.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
-
-
Bruno Solaroli
-
dal 05.05.1994 al 08.05.1996
Membro
dal 21.04.1994 al 08.05.1996