Gruppi del IX Legislatura della Repubblica italiana
REPUBBLICANO
Dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 agosto 1983 al 3 ottobre 1983
-
-
Adolfo Battaglia
-
dal 19.07.1983 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987
-
-
Mauro Dutto
-
dal 19.07.1983 al 04.10.1983
Membro
dal 12.07.1983 al 01.07.1987