Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
SOCIALISTI E RADICALI-RNP
(già LA ROSA NEL PUGNO (RNP) fino a 18.12.2007)
Composizione dal 25 gennaio 2008 al 31 gennaio 2008
-
-
Roberto Villetti
-
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 18.12.2007 al 28.04.2008
-
-
Lanfranco Turci
-
dal 18.05.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 18.12.2007 al 28.04.2008