Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ unione-democratica-nazionale-udn-12-07-1946-31-01-1948">UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE
Dal 12 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 10 dicembre 1946 al 16 gennaio 1947
Cessa
Guglielmo Visocchi
Presidente
Francesco Saverio Nitti
dal 14.09.1946 al 31.01.1948
Membro dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Segretario
Antonio Cifaldi
dal 12.07.1946 al 12.12.1947
Membro dal 12.07.1946 al 17.01.1947
altri membri
Guglielmo Visocchi
dal 12.07.1946 al 10.12.1946
Vittorio Badini Confalonieri
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Girolamo Bellavista
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Uberto Bonino
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Guido Cortese
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Amerigo Crispo
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Benedetto Croce
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Giovanni Cuomo
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Raffaele De Caro
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Luigi Einaudi
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Giuseppe Fusco
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Gaetano Martino
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Giuseppe Perrone Capano
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Quinto Quintieri
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Alfonso Rubilli
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Bruno Villabruna
dal 12.07.1946 al 17.01.1947
Giuseppe Grassi
dal 12.07.1946 al 31.05.1947
Aldo Bozzi
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Candela
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Arturo Labriola
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Giuseppe Paratore
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Giovanni Porzio
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Vito Reale
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Domenico Tripepi
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Luigi Vallone
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Renato Morelli
dal 17.07.1946 al 17.01.1947
Storia
Composizione storica
12.07.1946
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 29 membri
15.07.1946
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
16.07.1946
Cessa 1 membro
17.07.1946
Aderisce 1 membro
13.09.1946
Il Presidente lascia l'incarico
14.09.1946
Viene eletto il Presidente
10.12.1946
Cessa 1 membro
17.01.1947
Cessano 17 membri
16.02.1947
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
31.05.1947
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
12.12.1947
1 Segretario lascia l'incarico