Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
VERDE
Dal 16 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 febbraio 1989 al 4 dicembre 1989
-
-
Gianni Mattioli
-
dal 16.07.1987 al 05.12.1989
Membro
dal 16.07.1987 al 22.04.1992
-
-
Laura Cima
-
dal 16.07.1987 al 05.12.1989
Membro
dal 16.07.1987 al 22.04.1992
-
-
Rosa Filippini
-
dal 16.07.1987 al 05.12.1989
Membro
dal 16.07.1987 al 28.01.1992