Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per gli affari del personale
29 giugno 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 giugno 2006 al 27 aprile 2008
viene eletto
Presidente
Pierluigi Castagnetti
sono assegnati
Gabriele Albonetti
,
Valentina Aprea
,
Severino Galante
,
Francesco Colucci
,
Pierluigi Castagnetti
,
Titti De Simone
,
Rino Piscitello
,
Antonio Mazzocchi
Presidente
Pierluigi Castagnetti
L'ULIVO
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Membro dal 29.06.2006 al 28.04.2008
altri membri
Gabriele Albonetti
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Valentina Aprea
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Severino Galante
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Francesco Colucci
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Titti De Simone
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Rino Piscitello
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Antonio Mazzocchi
dal 29.06.2006 al 28.04.2008
Naviga
Storia
Composizione storica
29.06.2006
viene eletto il Presidente
sono assegnati 8 membri
Gruppi
L'ULIVO (1)