Organi del
Comitato per la legislazione
30 maggio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 25 dicembre 2003
Presidenti
-
-
Michele Saponara
FORZA ITALIA
-
dal 26.02.2003 al 25.12.2003
Membro
dal 21.06.2001
al 18.01.2005
-
-
Antonio Soda
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 25.12.2003 al 25.10.2004
Membro
dal 21.06.2001
al 27.04.2006
Vicepresidente
-
-
Antonio Soda
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 26.02.2003 al 25.12.2003
Membro
dal 21.06.2001
al 27.04.2006
Segretario
-
-
Angelino Alfano
FORZA ITALIA
-
dal 26.04.2002 al 25.08.2005
Membro
dal 17.07.2001
al 27.04.2006