Organi del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
19 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 31 maggio 1995 al 3 luglio 1995
Vicepresidenti
-
-
Sen.
Lino Diana
-
dal 25.05.1994 al 02.11.1995
Membro
dal 25.05.1994
al 02.11.1995