Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
13 giugno 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002
cessa
Enzo Ceremigna
Subentri
Altri membri
Lello Di Gioia
subentra a
Enzo Ceremigna
fino al 27.04.2006
Presidente
Sen. Giovanni Crema
dal 27.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 27.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Sen. Elvio Fassone
dal 27.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Ettore Pirovano
dal 27.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Segretari
Sen. Oskar Peterlini
dal 27.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Pietro Cherchi
dal 26.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.07.2001 al 27.04.2006
altri membri
Sen. Franco Danieli
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Antonio Battaglia
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Luciano Falcier
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Guglielmo Castagnetti
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Vittoria Franco
dal 13.06.2001 al 16.07.2002
Sen. Mario Cavallaro
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Roberto Manzione
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Tommaso Sodano
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Aventino Frau
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Luigi Scotti
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Guido Ziccone
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Aldo Scarabosio
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Giuseppe Consolo
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Sauro Turroni
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Pierluigi Mantini
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Sergio Cola
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Lezza
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Carolina Lussana
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Fanfani
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Fragala'
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Erminia Mazzoni
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Niccolo' Ghedini
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Carboni
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Leone
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Milioto
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Ivano Leccisi
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Deodato
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Silvana Dameri
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Siniscalchi
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Aurelio Gironda Veraldi
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Kessler
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Filippo Mancuso
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Valter Bielli
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Ceremigna
dal 13.06.2001 al 10.12.2001
Sen. Francesco d'Onofrio
dal 26.06.2001 al 27.04.2006
Sen. Franco Chiusoli
dal 04.07.2001 al 27.04.2006
Sen. Francesco Pontone
dal 18.07.2001 al 01.03.2002
Sen. Alberto Maritati
dal 18.07.2001 al 27.04.2006
Riccardo Villari
dal 24.07.2001 al 27.04.2006 subentra a:
Agazio Loiero
;
Lello Di Gioia
dal 10.12.2001 al 27.04.2006 subentra a:
Enzo Ceremigna
;
Naviga
Storia
Composizione storica
13.06.2001
sono assegnati 44 membri
26.06.2001
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.06.2001
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.07.2001
sono assegnati 2 membri
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
18.07.2001
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
24.07.2001
cessa 1 membro
1 subentro
26.07.2001
viene eletto 1 Segretario
10.12.2001
cessa 1 membro
1 subentro
01.03.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
16.07.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
02.10.2002
sono assegnati 44 membri
11.05.2005
cessa 1 membro
1 sostituzione