Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta parlamentare sopra le condizioni morali, economiche e finanziarie della Sardegna
22 giugno 1868 - 14 agosto 1869
X Legislatura del Regno d'Italia
Presidente
Agostino Depretis
dal 24.06.1868 al 14.08.1869
Segretario
Mauro Macchi
dal 24.06.1868 al 14.08.1869
altri membri
Quintino Sella
dal 22.06.1868 al 14.08.1869
Filippo Cordova
dal 22.06.1868 al 16.09.1868
Nicolò Ferracciù
dal 24.06.1868 al 14.08.1869
Federico Giovanni Pescetto
dal 24.06.1868 al 14.08.1869
Cesare Valerio
dal 24.06.1868 al 27.11.1868
Giovanni Battista Tenani
dal 18.01.1869 al 14.08.1869
Paolo Mantegazza
dal 18.01.1869 al 14.08.1869
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
22.06.1868
sono assegnati 2 membri
24.06.1868
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 3 membri
16.09.1868
cessa 1 membro
27.11.1868
cessa 1 membro
18.01.1869
sono assegnati 2 membri