Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta parlamentare sopra le condizioni morali, economiche e finanziarie della Sardegna
22 giugno 1868 - 14 agosto 1869
X Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 22 giugno 1868 al 23 giugno 1868
sono assegnati
Quintino Sella
,
Filippo Cordova
Membri
Quintino Sella
dal 22.06.1868 al 14.08.1869
Filippo Cordova
dal 22.06.1868 al 16.09.1868
Naviga
Storia
Composizione storica
22.06.1868
sono assegnati 2 membri
24.06.1868
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 3 membri
16.09.1868
cessa 1 membro
27.11.1868
cessa 1 membro
18.01.1869
sono assegnati 2 membri