Organi del
Commissione d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico
26 luglio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 luglio 1963 al 3 dicembre 1963
-
sono assegnati
-
Gennaro Miceli,
Alessandro Butte',
Luigi Michele Galli,
Riccardo Lombardi,
Franco Busetto,
Claudio Merenda,
Luigi d'Amato,
Renato Ognibene,
Francesco Turnaturi,
Lorenzo Isgro',
Francesco Albertini,
Antonio Giolitti,
Mario Ferrari Aggradi,
Leonello Raffaelli,
Aldo Natoli,
Silvio Leonardi,
Giulio Caradonna,
Antonio Carcaterra,
Giovanni Roberti,
Guido Cortese,
Sergio Scarpa,
Giuseppe Alpino,
Roberto Tremelloni,
Albertino Castellucci,
Alfredo Covelli,
Mario Dosi
Presidente
-
-
Roberto Tremelloni
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 26.07.1963 al 04.12.1963
Membro
dal 26.07.1963
al 04.12.1963
Vicepresidenti
-
-
Mario Dosi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Aldo Natoli
COMUNISTA
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Franco Busetto
COMUNISTA
-
dal 26.07.1963 al 04.06.1968
Membro
dal 26.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Francesco Albertini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 26.07.1963 al 24.09.1964
Membro
dal 26.07.1963
al 24.09.1964