Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
23 luglio 1863 - 7 settembre 1865
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione del 14 novembre 1864
lasciano l'incarico
Presidente
Giovanni Lanza
VicePresidente
Gerolamo Cantelli
Presidente
Giovanni Lanza
dal 23.07.1863 al 14.11.1864
Vicepresidenti
Gerolamo Cantelli
dal 12.07.1864 al 14.11.1864
Massimiliano Martinelli
dal 12.07.1864 al 15.11.1864
Segretari
Giovanni Barracco
dal 12.07.1864 al 07.09.1865
Nicolò Ferracciù
dal 13.07.1864 al 07.09.1865
Naviga
Storia
Composizione storica
23.07.1863
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
11.07.1864
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Segretario lascia l'incarico
12.07.1864
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
13.07.1864
viene eletto 1 Segretario
14.11.1864
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
15.11.1864
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
16.11.1864
viene eletto 1 Vicepresidente