Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
1 dicembre 1871 - 19 ottobre 1873
XI Legislatura del Regno d'Italia
Presidenti
Marco Minghetti
dal 01.12.1871 al 10.07.1873
Francesco De Luca
dal 10.07.1873 al 19.10.1873
Vicepresidenti
Domenico Berti
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Francesco De Luca
dal 01.12.1871 al 10.07.1873
Giuseppe Pisanelli
dal 07.03.1872 al 20.03.1873
Isacco Maurogonato Pesaro
dal 21.03.1873 al 19.10.1873
Segretari
Giovanni Cadolini
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Angelo Villa Pernice
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Domenico Farini
dal 07.03.1872 al 20.03.1873
Pietro Lacava
dal 07.03.1872 al 19.10.1873
Pietro Manfrin Di Castione
dal 24.03.1873 al 19.10.1873
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
01.12.1871
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
06.03.1872
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 2
07.03.1872
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
20.03.1873
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
21.03.1873
viene eletto 1 Vicepresidente
24.03.1873
viene eletto 1 Segretario
10.07.1873
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico