Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio
1 dicembre 1871 - 19 ottobre 1873
XI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 1 dicembre 1871 al 5 marzo 1872
vengono eletti
Presidente
Marco Minghetti
VicePresidente
Domenico Berti
,
Francesco De Luca
Segretario
Giovanni Cadolini
,
Angelo Villa Pernice
Presidente
Marco Minghetti
dal 01.12.1871 al 10.07.1873
Vicepresidenti
Domenico Berti
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Francesco De Luca
dal 01.12.1871 al 10.07.1873
Segretari
Giovanni Cadolini
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Angelo Villa Pernice
dal 01.12.1871 al 06.03.1872
Naviga
Storia
Composizione storica
01.12.1871
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
06.03.1872
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Segretario in 2
07.03.1872
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
20.03.1873
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
21.03.1873
viene eletto 1 Vicepresidente
24.03.1873
viene eletto 1 Segretario
10.07.1873
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico