Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
27 novembre 1892 - 23 luglio 1894
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione del 23 febbraio 1894
cessa
Simone Cuccia
Vicepresidenti
Giuseppe Merzario
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Pietro Vacchelli
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Segretari
Adolfo Brunicardi
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Carlo Compans Di Brichanteau
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Matteo Mazziotti
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
altri membri
Alessandro Fortis
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Luigi Cucchi
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Tomaso Bertollo
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Luigi Roux
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Nicolò Gallo
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Paolo Carcano
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Francesco Pais Serra
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Carlo Buttini
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Simone Cuccia
dal 27.11.1892 al 23.02.1894
Francesco Cocco Ortu
dal 27.11.1892 al 23.07.1894
Francesco Vendramini
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Ignazio Filì Astolfone
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Mario Panizza
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Giovanni Bettolo
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Edoardo Giovanelli
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Giuseppe Solimbergo
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Giovanni Cadolini
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Giulio Rubini
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Francesco Guicciardini
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Francesco Spirito
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Giuseppe Colombo
dal 28.11.1892 al 06.03.1894
Ernesto Cianciolo
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Pietro Carmine
dal 28.11.1892 al 23.07.1894
Alfonso Visocchi
dal 03.12.1892 al 23.07.1894
Giulio Prinetti Di Merate
dal 03.12.1892 al 23.07.1894
Annibale Marazio Di Santa Maria Bagnolo
dal 08.06.1893 al 23.07.1894
Achille Afan De Rivera
dal 08.06.1893 al 23.07.1894
Naviga
Storia
Composizione storica
27.11.1892
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 13 membri
28.11.1892
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 17 membri
01.12.1892
cessano 2 membri
03.12.1892
sono assegnati 3 membri
15.05.1893
cessano 2 membri
08.06.1893
sono assegnati 2 membri
15.12.1893
il Presidente lascia l'incarico
cessano 4 membri
23.02.1894
cessa 1 membro
24.02.1894
sono assegnati 5 membri
06.03.1894
cessa 1 membro
14.03.1894
è assegnato 1 membro
14.06.1894
cessa 1 membro