Organi del
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
25 ottobre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 25 ottobre 2006
-
sono assegnati
-
Vidmer Mercatali,
Guido Viceconte,
Aniello Formisano,
Filippo Piccone,
Giovanni Confalonieri,
Giovanni Bellini,
Luigi Bobba,
Gennaro Coronella,
Dino Tibaldi,
Luciano Ciocchetti,
Valter Zanetta,
Lorenzo Bodega,
Antonino Lo Presti,
Emilio Delbono,
Marilde Provera,
Adriano Musi,
Elena Emma Cordoni
Presidente
-
-
Elena Emma Cordoni
L'ULIVO
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 25.10.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Emilio Delbono
L'ULIVO
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 25.10.2006
al 28.04.2008
-
-
Antonino Lo Presti
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 25.10.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Valter Zanetta
FORZA ITALIA
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 25.10.2006
al 28.04.2008