Organi del
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia
4 ottobre 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi della legge 20 dicembre 1962 n. 1720)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 novembre 1969 al 12 aprile 1970
Presidente
-
-
Francesco Cattanei
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 04.10.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 04.10.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Libero Della Briotta
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 04.10.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 04.10.1968
al 24.05.1972
Segretari
-
-
Vincenzo Gatto
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 17.01.1969 al 24.05.1972
Membro
dal 04.10.1968
al 24.05.1972