Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
18 novembre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 28 novembre 2006
cessa
Grazia Francescato
Subentri
Altri membri
Camillo Piazza
subentra a
Grazia Francescato
fino al 28.04.2008
Membri
Sen. Mauro Libe'
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Magda Negri
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Ettore Pirovano
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Giuseppe Scalera
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Salvatore Adduce
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Valerio Zanone
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Mauro Bulgarelli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Franco Asciutti
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Vidmer Mercatali
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Pasquale Viespoli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Altero Matteoli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Santo Liotta
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Lorenzo Piccioni
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Roberto Barbieri
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Carmelo Morra
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Giancarlo Pittelli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Antonio Girfatti
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Donato Piglionica
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Egidio Banti
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Sen. Giuseppe Caforio
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Antonio Rugghia
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Romolo Benvenuto
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Ugo Maria Gianfranco Grimaldi
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Michele Tucci
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Marco Martinelli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Aurelio Salvatore Misiti
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Francesco De Luca
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Grazia Francescato
dal 18.11.2006 al 28.11.2006
Paolo Russo
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Bruno Cesario
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Salvatore Iacomino
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Lello Di Gioia
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Giacomo De Angelis
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Luigi Fedele
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Angelo Maria Rosario Lomaglio
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Pasqualino Giuditta
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Stefano Saglia
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Pietro Franzoso
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Tino Iannuzzi
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Giuliano Pedulli
dal 18.11.2006 al 28.04.2008
Camillo Piazza
dal 28.11.2006 al 28.04.2008 subentra a:
Grazia Carla Francescato
;
Naviga
Storia
Composizione storica
18.11.2006
sono assegnati 40 membri
28.11.2006
cessa 1 membro
1 subentro
29.11.2006
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario