Organi del
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
12 dicembre 2003 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 ottobre 2005 al 4 ottobre 2005
Presidente
-
-
Carlo Taormina
FORZA ITALIA
-
dal 21.01.2004 al 27.04.2006
Membro
dal 12.12.2003
al 27.04.2006
Vicepresidenti
-
-
Raffaello De Brasi
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
-
dal 21.01.2004 al 27.04.2006
Membro
dal 12.12.2003
al 27.04.2006
Segretari
-
-
Michele Ranieli
CCD-CDU BIANCOFIORE
-
dal 21.01.2004 al 27.04.2006
Membro
dal 12.12.2003
al 27.04.2006
-
-
Domenico Tuccillo
MARGHERITA, DL-L'ULIVO
-
dal 21.01.2004 al 27.04.2006
Membro
dal 12.12.2003
al 27.04.2006