Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
15 settembre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 settembre 2006 al 19 settembre 2006
-
sono assegnati
-
Esterino Montino,
Natale Ripamonti,
Antonio Polito,
Willer Bordon,
Egidio Sterpa,
Massimo Baldini,
Giovanni Russo Spena,
Angelo Michele Iorio,
Tommaso Barbato,
Francesco Storace,
Paolo Brutti,
Giorgio Tonini,
Dario Galli,
Rocco Buttiglione,
Paolo Barelli,
Giuseppe Scalera,
Gianfranco Rotondi,
Carlo Ferruccio Antonio Fontana,
Claudio Micheloni,
Alessio Butti,
Renzo Lusetti,
Giampiero Catone,
Emilia Grazia De Biasi,
Paolo Romani,
Giuseppe Giulietti,
Gennaro Migliore,
Egidio Enrico Pedrini,
Mario Landolfi,
Andrea Ronchi,
Rodolfo De Laurentiis,
Giorgio Merlo,
Francesco Maria Giro,
Antonio Satta,
Fabrizio Morri,
Giorgio Lainati,
Roberto Villetti,
Nicola Tranfaglia,
Gloria Buffo,
Paolo Bonaiuti,
Marco Lion
Presidente
-
-
Mario Landolfi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Giorgio Merlo
L'ULIVO
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
-
-
Paolo Bonaiuti
FORZA ITALIA
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Antonio Satta
POPOLARI-UDEUR
-
dal 15.09.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 15.09.2006
al 28.04.2008