Organi del
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
4 giugno 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 marzo 2011 al 25 luglio 2011
Vicepresidenti
-
-
Giorgio Lainati
POPOLO DELLA LIBERTA'
-
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 30.01.2009
al 14.03.2013
-
-
Giorgio Merlo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 30.01.2009
al 14.03.2013
Segretari
-
-
Enzo Carra
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 30.01.2009
al 14.03.2013
-
-
Davide Caparini
LEGA NORD PADANIA
-
dal 04.02.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 30.01.2009
al 14.03.2013