Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale
13 novembre 1969 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'art.30 della legge 30 aprile 1969 n.153)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 novembre 1969 al 9 agosto 1970
-
sono assegnati
-
Vitantonio Perrino,
Giuseppe Di Prisco,
Cristoforo Ricci,
Alessandro Bermani,
Giovanni Brambilla,
Carlo Torelli,
Pasquale Valsecchi,
Vasco Palazzeschi,
Gastone Nencioni,
Giulio Cesare Polotti,
Arcangelo Lobianco,
Tomaso Palmiotti,
Vincenzo Mancini,
Emilio Pucci,
Mario Pochetti,
Giuseppe Gramegna,
Amos Zanibelli,
Guglielmo Nucci