Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma ed al miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
28 settembre 1965 - 4 giugno 1968
(ai sensi dell'art. 39 legge 21 luglio 1965, n. 903)
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 ottobre 1965 al 25 marzo 1967