Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
5 agosto 1976 - 19 giugno 1979
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 17, commi 1° e 2°; legge 6 dicembre 1971, n. 1036, art. 1; legge 24 luglio 1972, n. 321, art. 2; legge 14 agosto 1974, n. 354, art. 2; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 30)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 marzo 1978 al 2 maggio 1978
Vicepresidenti
-
-
Nicola Capria
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 15.09.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979
-
-
Marcello Sgarlata
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 15.09.1976 al 15.03.1978
Membro
dal 05.08.1976
al 15.03.1978