Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
23 ottobre 1987 - 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 maggio 1988 al 4 ottobre 1988
Presidente
-
-
Augusto Barbera
COMUNISTA
-
dal 12.11.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 23.10.1987
al 22.04.1992
Vicepresidenti
-
-
Matteo Piredda
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.11.1987 al 22.04.1992
Membro
dal 23.10.1987
al 22.04.1992
Segretari
-
-
Stelio De Carolis
REPUBBLICANO
-
dal 12.11.1987 al 26.07.1989
Membro
dal 23.10.1987
al 26.07.1989