Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
11 luglio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 settembre 2005 al 13 novembre 2005
Vicepresidenti
-
-
Karl Zeller
MISTO
-
dal 12.07.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006
-
-
Riccardo Migliori
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 12.07.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006
Capogruppo
-
-
Benedetto Nicotra
FORZA ITALIA
-
dal 25.01.2005 al 27.04.2006
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006