Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
12 ottobre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 novembre 2006 al 5 novembre 2006
Presidente
-
-
Leoluca Orlando
ITALIA DEI VALORI
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 13.10.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Sen.
Enzo Ghigo
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 13.10.2006
al 28.04.2008
-
-
Giovanni Crema
LA ROSA NEL PUGNO
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 13.10.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Ugo Lisi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 13.10.2006
al 28.04.2008
-
-
Gabriele Frigato
L'ULIVO
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 13.10.2006
al 28.04.2008