Organi del
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
23 luglio 1992 - 14 aprile 1994
(Risoluzione Camera 6-00001 e odg Senato del 23/07/1992 prorogata con mozioni Camera e Senato 1-00147 e 1-00088 approvate il 04/03/1993)
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 settembre 1992 al 13 ottobre 1992
Presidente
-
-
Ciriaco De Mita
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 10.09.1992 al 03.03.1993
Membro
dal 03.08.1992
al 14.04.1994
Vicepresidenti
-
-
Augusto Barbera
COMUNISTA - PDS
-
dal 10.09.1992 al 01.04.1993
Membro
dal 03.08.1992
al 14.04.1994