Organi del
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
(Legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 13)
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 gennaio 1985 al 29 gennaio 1985
Vicepresidenti
-
-
Michele Viscardi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 09.11.1983 al 10.12.1986
Membro
dal 12.07.1983
al 10.12.1986