Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
12 ottobre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 maggio 2007 al 27 aprile 2008
Vicepresidente
-
-
Gianfranco Conte
FORZA ITALIA
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 12.10.2006
al 28.04.2008
Segretario
-
-
Alberto Fluvi
L'ULIVO
-
dal 25.10.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 12.10.2006
al 28.04.2008