Organi del
Commissione speciale incaricata, in sede referente, del progetto di legge c. n. 1479 ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976
31 maggio 1977 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 giugno 1977 al 16 luglio 1978
Vicepresidenti
-
-
Giulio Colomba
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 02.06.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 31.05.1977
al 19.06.1979
-
-
Giorgio Santuz
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 02.06.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 31.05.1977
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Ruggero Millet
MISTO
-
dal 02.06.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 31.05.1977
al 19.06.1979
-
-
Martino Scovacricchi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 02.06.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 31.05.1977
al 19.06.1979