Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
19 maggio 1964 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 19 maggio 1964
-
sono assegnati
-
Alberto Bemporad,
Francesco Principe,
Cesare Baroni,
Luciano Barca,
Pietro Lezzi,
Carlo Sanna,
Antonino Tripodi,
Matteo Fornale,
Baldassare Armato,
Luigi Passoni,
Vincenzo Raucci,
Giorgio Guerrini,
Renato Sandri,
Fortunato Bianchi,
Luigi Michele Galli,
Albertino Castellucci,
Francesco Fabbri,
Loris Scricciolo,
Guido Mazzoni,
Piergiorgio Bressani,
Carlo Buzzi,
Mario Zagari,
Angelo Nicosia,
Massimo Alesi,
Aurelio Curti,
Umberto Righetti,
Gino Picciotto,
Renato Cappugi,
Flavio Orlandi,
Luigi Marras,
Achille Lauro,
Lorenzo Isgro',
Giuseppe Speciale,
Paolo Angelino,
Mario Toros,
Angelo Bonaiti,
Attilio Bartole,
Ugo La Malfa,
Renato Bastianelli,
Filippo Micheli,
Luigi Giglia,
Lorenzo Biasutti,
Giuseppe Matarrese,
Carlo Baldi,
Mario Dosi,
Giuseppe d'Alema,
Arrigo Boldrini,
Alberto Mario Carocci,
Uberto Breganze,
Gerardo Bianchi,
Raffaele Delfino,
Faustino Zugno,
Luciano Radi,
Leonello Raffaelli,
Primo Silvestri,
Antonio Laforgia,
Lodovico Maschiella,
Primo Buzzetti,
Giuseppe Alpino,
Alberto Guidi,
Nicola Pagliarani,
Franco Busetto,
Sergio Scarpa,
Vittorio Bardini,
Tarcisio Longoni,
Luciano De Pascalis,
Karl Mitterdorfer,
Nello Mariani,
Calogero Volpe,
Giuseppe Azzaro,
Antonio Baslini,
Virgilio Failla,
Mariano Trombetta,
Elisabetta (Elsa) Conci,
Silvio Leonardi,
Bernardo d'Arezzo
Presidente
-
-
Ugo La Malfa
PARTITO REPUBBLICANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Aurelio Curti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
-
-
Virgilio Failla
COMUNISTA
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968