Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulla soppressione del Senato
15 ottobre 1947 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 15 ottobre 1947 al 30 gennaio 1948
-
sono assegnati
-
Fausto Gullo,
Tomaso Perassi,
Egidio Tosato,
Ivanoe Bonomi,
Ugo Rodino',
Antonio Cifaldi,
Costantino Mortati,
Francesco Colitto,
Ezio Villani,
Paolo Rossi,
Virgilio Nasi,
Antonio Giolitti,
Gastone Costa,
Edoardo Clerici,
Aldo Bozzi
Presidente
-
-
Ivanoe Bonomi
MISTO
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948
Vicepresidente
-
-
Costantino Mortati
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948
Segretario
-
-
Antonio Giolitti
COMUNISTA
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948