Organi del
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge nn.82 e 945 e della proposta di inchiesta parlamentare n. 1797, concernenti le abitazioni della gente rurale
22 luglio 1959 - 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 luglio 1959 al 8 novembre 1959
-
sono assegnati
-
Anselmo Martoni,
Ludovico Camangi,
Fernando De Marzi,
Remo Gaspari,
Michele Bianco,
Carlo Repossi,
Vincenzo Gatto,
Ivano Curti,
Ferdinando Truzzi,
Giovanni Bersani,
Pietro Sponziello,
Mario Bettoli,
Carlo Cibotto,
Umberto Delle Fave,
Ignazio Pirastu,
Sergio Scarpa,
Ettore Calvi,
Armando Sabatini,
Pietro Germani,
Otello Magnani,
Gina Borellini,
Antonino Cuttitta,
Carlo Ricca,
Rino Nanni,
Giuseppe Codacci Pisanelli,
Guglielmo Nucci,
Vincenzo Rivera,
Francesco Principe,
Franco Busetto,
Paolo Barbi,
Agostino Bignardi,
Agostino Pavan,
Luigi Conte,
Amos Zanibelli,
Vittorio Cervone,
Ferruccio De Michieli Vitturi,
Enrico Fogliazza,
Maria Cocco,
Maria Lisa Cinciari Rodano,
Arnaldo Armani,
Pancrazio Antonino De Pasquale,
Narciso Franco Patrini,
Vito Scalia,
Carlo Scarascia Mugnozza,
Clemente Maglietta
Vicepresidente
-
-
Ettore Calvi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 22.07.1959 al 26.07.1960