Organi del
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente (n.520)
11 maggio 1949 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 luglio 1951 al 11 settembre 1951
Presidente
-
-
Raffaele Resta
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.05.1949 al 12.09.1951
Membro
dal 11.05.1949
al 12.09.1951
Vicepresidenti
-
-
Luigi Renato Sansone
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.05.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 11.05.1949
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Danilo de' Cocci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 11.05.1949 al 24.06.1953
Membro
dal 11.05.1949
al 24.06.1953