Organi del
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
24 luglio 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi dell'articolo 90 del T.U. 14 febbraio 1963 n. 1343)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 1968 al 25 febbraio 1969