Organi del
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
27 luglio 1972 - 4 luglio 1976
(Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art.90)
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 28 novembre 1974 al 10 marzo 1975