Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
30 maggio 1924 - 21 gennaio 1929
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 9 marzo 1927 al 20 gennaio 1929
vengono eletti
Presidente
Giacomo Acerbo
Segretario
Luigi Messedaglia
sono assegnati
Cesare Tumedei
,
Giuseppe Paratore
,
Arrigo Solmi
,
Francesco Ciarlantini
,
Egilberto Martire
,
Gioacchino Volpe
Presidente
Giacomo Acerbo
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Questore
Carlo Buttafochi
dal 30.05.1924 al 21.01.1929
Segretario
Luigi Messedaglia
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
altri membri
Cesare Tumedei
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Giuseppe Paratore
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Arrigo Solmi
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Francesco Ciarlantini
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Egilberto Martire
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Gioacchino Volpe
dal 09.03.1927 al 21.01.1929
Naviga
Storia
Composizione storica
30.05.1924
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
09.11.1926
1 Segretario lascia l'incarico
08.03.1927
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Questore in 2
09.03.1927
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 6 membri