Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Conferenza dei capigruppo
30 aprile 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Membri
Giuseppe Tatarella
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Lucio Magri
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Antonio Del Pennino
dal 30.04.1992 al 13.01.1993
Massimo d'Alema
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Marco Formentini
dal 30.04.1992 al 08.07.1993
Gerardo Bianco
dal 30.04.1992 al 14.04.1994
Salvatore Ando'
dal 30.04.1992 al 28.06.1992
Paolo Battistuzzi
dal 06.05.1992 al 26.05.1993
Luciano Caveri
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Francesco Rutelli
dal 06.05.1992 al 22.07.1993
Marco Pannella
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Diego Novelli
dal 06.05.1992 al 14.04.1994
Dino Madaudo
dal 25.05.1992 al 30.06.1992
Enrico Ferri
dal 16.07.1992 al 14.04.1994
Giuseppe La Ganga
dal 24.07.1992 al 24.06.1993
Giuseppe Galasso
dal 13.01.1993 al 23.09.1993
Savino Melillo
dal 26.05.1993 al 14.04.1994
Nicola Capria
dal 24.06.1993 al 14.04.1994
Roberto Ernesto Maroni
dal 08.07.1993 al 14.04.1994
Gianni Mattioli
dal 23.07.1993 al 14.04.1994
Alfredo Bianchini
dal 23.09.1993 al 26.01.1994
Francesco d'Onofrio
dal 19.01.1994 al 14.04.1994
Luciana Sbarbati Carletti
dal 26.01.1994 al 14.04.1994
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
30.04.1992
sono assegnati 7 membri
06.05.1992
sono assegnati 5 membri
25.05.1992
è assegnato 1 membro
28.06.1992
cessa 1 membro
30.06.1992
cessa 1 membro
16.07.1992
è assegnato 1 membro
24.07.1992
è assegnato 1 membro
13.01.1993
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
26.05.1993
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
24.06.1993
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
08.07.1993
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.07.1993
cessa 1 membro
23.07.1993
è assegnato 1 membro
23.09.1993
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.01.1994
è assegnato 1 membro
26.01.1994
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro