Organi del
Conferenza dei capigruppo
5 maggio 2008 - 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 8 novembre 2012 al 13 marzo 2013
Presidente
-
-
Gianfranco Fini
-
dal 05.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008
al 14.03.2013