Organi del
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'Iniziativa Centro Europea
19 settembre 2001 - 24 luglio 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 settembre 2001 al 16 gennaio 2005
Presidente
-
-
Roberto Rosso
FORZA ITALIA
-
dal 20.09.2001 al 17.01.2005
Membro
dal 19.09.2001
al 17.01.2005