Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per le elezioni
10 dicembre 1919 - 7 aprile 1921
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 23 maggio 1920 al 19 giugno 1920
lascia l'incarico
Segretario
Giovanni Bertini
Presidente
Enrico De Nicola
dal 10.12.1919 al 26.06.1920
Vicepresidenti
Filippo Turati
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Enrico Carboni Boj
dal 24.03.1920 al 30.06.1920
Segretari
Giovanni Bertini
dal 10.12.1919 al 23.05.1920
Luigi Frontini
dal 24.03.1920 al 07.04.1921
Salvatore Renda
dal 24.03.1920 al 30.06.1920
altri membri
Alessandro Bocconi
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Vincenzo Carboni
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Romeo Gallenga Stuart
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Elia Musatti
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Alessandro Marracino
dal 10.12.1919 al 30.06.1920
Rosario Cutrufelli
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Antonio Venditti
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Vittorio Lollini
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Adolfo Zerboglio
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Alfonso Rubilli
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Gino Sarrocchi
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Eugenio Chiesa
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Arturo Vella
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Giorgio Guglielmi
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Agostino Cameroni
dal 10.12.1919 al 08.09.1920
Calogero Cascino
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Luigi Cattini
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Umberto Brunelli
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Giuseppe Albanese
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Alceste Della Seta
dal 10.12.1919 al 07.04.1921
Umberto Tupini
dal 10.12.1919 al 30.06.1920
Agostino Lo Piano
dal 22.03.1920 al 07.04.1921
Cesare Rossi Di Montelera
dal 22.03.1920 al 20.06.1920
Domenico Brezzi
dal 22.03.1920 al 07.04.1921
Naviga
Storia
Composizione storica
10.12.1919
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 25 membri
18.02.1920
1 Segretario lascia l'incarico
14.03.1920
1 Vicepresidente lascia l'incarico
15.03.1920
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
22.03.1920
sono assegnati 4 membri
24.03.1920
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
cessano 3 membri
23.05.1920
1 Segretario lascia l'incarico
20.06.1920
cessa 1 membro
26.06.1920
il Presidente lascia l'incarico
29.06.1920
sono assegnati 4 membri
30.06.1920
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
08.09.1920
cessa 1 membro
10.12.1920
è assegnato 1 membro