Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
29 novembre 1913 - 29 settembre 1919
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 1 gennaio 1919 al 17 gennaio 1919
cessa
Ivanoe Bonomi
Presidente
Francesco Aguglia
dal 18.02.1915 al 29.09.1919
Vicepresidenti
Gismondo Morelli Gualtierotti
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Giuseppe Girardini
dal 07.12.1915 al 18.01.1919
Segretari
Giovanni Camera
dal 29.11.1913 al 14.07.1919
Camillo Mango
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
altri membri
Giulio Alessio
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Paolo Falletti Di Villafalletto
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Gennaro Manna
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Andrea Torre
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Edoardo Giovanelli
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Raffaele Cotugno
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Antonio Cao Pinna
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Errico De Marinis
dal 29.11.1913 al 23.05.1919
Francesco Pais Serra
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Paolo Casciani
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Carlo Schanzer
dal 29.11.1913 al 23.06.1919
Gianforte Suardi
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Ottorino Nava
dal 29.11.1913 al 29.09.1919
Edoardo Pantano
dal 29.11.1913 al 23.06.1919
Pasquale Libertini Gravina Di San Marco
dal 22.05.1914 al 29.09.1919
Filippo Dentice Di Accadia
dal 22.05.1914 al 29.09.1919
Giuliano Corniani
dal 22.05.1914 al 29.09.1919
Francesco Tedesco
dal 22.05.1914 al 23.06.1919
Giuseppe Paratore
dal 22.05.1914 al 19.01.1919
Luigi Facta
dal 22.05.1914 al 18.01.1919
Vito Luciani
dal 22.05.1914 al 29.09.1919
Luigi Callaini
dal 04.12.1915 al 29.09.1919
Ivanoe Bonomi
dal 04.12.1915 al 01.01.1919
Enrico De Nicola
dal 03.03.1917 al 19.01.1919
Angelo Pavia
dal 03.03.1917 al 29.09.1919
Marco Di Saluzzo Di Paesana
dal 03.03.1917 al 23.06.1919
Girolamo Marcello
dal 03.03.1917 al 29.09.1919
Emilio Caccialanza
dal 03.03.1917 al 29.09.1919
Giuseppe De Nava
dal 16.02.1918 al 18.01.1919
Naviga
Storia
Composizione storica
29.11.1913
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 29 membri
05.02.1914
cessa 1 membro
22.03.1914
cessano 3 membri
23.03.1914
viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 5 membri
14.05.1914
cessa 1 membro
22.05.1914
sono assegnati 10 membri
05.11.1914
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.02.1915
viene eletto il Presidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.12.1915
sono assegnati 2 membri
07.12.1915
viene eletto 1 Vicepresidente
cessa 1 membro
07.04.1916
cessa 1 membro
13.04.1916
1 Segretario lascia l'incarico
19.06.1916
cessa 1 membro
22.06.1916
cessano 2 membri
05.12.1916
cessa 1 membro
03.03.1917
sono assegnati 7 membri
30.10.1917
1 Segretario lascia l'incarico
cessano 2 membri
16.02.1918
sono assegnati 2 membri
19.05.1918
cessa 1 membro
23.05.1918
cessa 1 membro
01.01.1919
cessa 1 membro
18.01.1919
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessano 2 membri
19.01.1919
cessano 2 membri
23.05.1919
cessa 1 membro
23.06.1919
cessano 4 membri
14.07.1919
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Segretario lascia l'incarico