Organi del
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
6 ottobre 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 febbraio 1954 al 16 marzo 1954
Presidente
-
-
Ugo La Malfa
MISTO
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Pietro Ferreri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
-
-
Girolamo Li Causi
COMUNISTA
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Giovanni Pieraccini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958
-
-
Athos Valsecchi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 06.10.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 06.10.1953
al 11.06.1958